姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
钱明杰 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2008.04.09 | 2011.05.05 | 独立董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
钱明杰:男,中共党员,硕士。曾任中央财经大学会计系讲师,北京海问投资咨询公司董事。现任北京京大律师事务所律师,北京空港科技园区股份有限公司独立董事,本公司第七届董事会独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王立杰 | -- | 男 | 博士研究生 | 2011.05.05 | 2012.04.16 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王立杰:男,博士,教授,博士生导师,中国矿业大学(北京)管理学院院长,中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任,中国矿业大学(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室第五分室主任,中国矿业大学(北京)能源研究中心常务副主任,能源经济研究所所长。主要从事技术经济、能源经济与管理、能源经济政策等领域的教学与科研工作。曾担任开滦股份有限公司、上海大屯能源股份有限公司及北京昊华能源股份有限公司的独立董事,现任河南平煤股份有限公司、山西大同煤业股份有限公司及河南大有能源股份有限公司的独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张继武 | 79 | 男 | 本科 | 2011.05.05 | 2016.05.17 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张继武:男,1945年9月出生,中共党员,高级经济师,大学学历。历任煤炭工业部政策研究室处长,国家能源部政策法规司处长,煤炭工业部政策法规司副司长,国家煤炭工业局企业改革司副司长,行业管理司副司长,国家经贸委企业改革司副司长,国务院国资委企业改组局副局长,神华集团公司顾问。现任公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
单卫红 | -- | 男 | 硕士研究生 | 2011.05.05 | 2012.11.15 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
单卫红:1988年毕业于北京大学法律系,2001年获对外经济贸易大学国际经济法研究生。1994年取得律师资格和执业证书,具刑事辩护人资格。历任北京机械局二通总法律顾问处法律顾问、台湾立盛(北京)公司法制课长、副总经理、司法部中国法律事务中心律师,1997年至今担任北京市齐致律师事务所主任,创始人、主要合伙人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曹胜根 | 56 | 男 | 博士研究生 | 2016.05.18 | 2020.12.08 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
曹胜根:男,汉族,1968年7月生,中共党员,博士研究生学历,教授,博士生导师。现任《采矿与安全工程学报》主编,煤炭工业矿山压力情报中心站常务副站长,中国煤炭学会情报专业委员会委员,中国煤炭工业协会科技文献信息咨询专业委员会委员,江苏省青蓝工程中青年学术带头人,河南大有能源股份有限公司独立董事。
|