姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴雪奎 | 80 | 男 | -- | 1996.12.31 | 1999.05.01 | 总会计师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
桑淑华 | 69 | 男 | -- | 1999.07.08 | 2001.07.30 | 财务总监 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵岳 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2008.10.07 | 2017.11.06 | 董秘、董事、副总经理、总经济师 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵岳:男,1963年04月出生,毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业,学士学位;西北工业大学航空工程专业工程硕士;北京航空航天大学在读博士。2007.01-2008.10西安航空发动机(集团)有限公司副总经理、总经济师;2008.10-2015.01西安航空动力股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、总经济师;2015.01至今中航动力股份有限公司副总经理、董事会秘书。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐昭 | 63 | 女 | 本科 | 2003.01.25 | 2008.07.29 | 董秘 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
唐昭,女,1961年出生,大学学历,学士学位,高级经济师,中共党员。曾在吉林省开发建设投资公司农业项目部工作,曾任公司证券部经理、董事会秘书等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
管兆泉 | 87 | 男 | -- | 1996.12.31 | 1999.05.01 | 总工程师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||