姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王忠昌 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2006.05.29 | 2008.10.07 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王忠昌先生1957年6月出生,研究生学历,高级经济师,曾任吉发股份副总经理、总经理、副董事长兼总经理,现任华润生化副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
穆雅石 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2008.10.07 | 2019.03.27 | 总会计师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
穆雅石:男,1966年6月出生。一级高级会计师。郑州航院工业会计专业毕业。香港理工大学工商管理专业工商管理硕士。2013.01-2014.11航空动力总会计师;2014.11-2017.04中航动力总会计师;2017.04至今中国航发动力股份有限公司总会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭其志 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2003.01.25 | 2006.05.29 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郭其志,男,1972年出生,会计学专业,硕士学位,中国注册会计师,中国注册资产评估师,中共党员。曾担任平安证券有限公司研究所证券研究员工作,曾任上海大亚(集团)有限公司投资经理、财务主管,华润(集团)有限公司企发部财务经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金荣鑫 | 60 | 男 | 本科 | 2006.05.29 | 2008.07.29 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
金荣鑫先生1964年6月出生,本科学历,曾在吉林省煤炭工业局财务处工作,曾任黄龙食品工业有限公司财务部副经理、总经理助理兼财务部经理,现任华润生化助理总经理、黄龙食品工业有限公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李成 | 83 | 男 | -- | 1996.12.31 | 1999.05.01 | 总经济师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||