姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张帆 | 45 | 男 | 硕士研究生 | 2020.09.15 | -- | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张帆:男,1979年生,中国香港籍。张先生2001年毕业于中山大学,获得管理学学士学位(会计专业);2010年毕业于Carnegie Mellon University,获得MBA学位;具有美国注册会计师资格。2001年至2016年,张先生任职于中国建设银行总行审计部、重组办和董办,从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运行和投资者关系管理工作。2010年至2018年,张先生任职于建银国际,担任投资银行部董事总经理、金融机构业务负责人,期间执行多家中国金融机构在香港的上市、增发、并购和发债等资本市场业务。2018年至2019年,张先生任职于新分享科技,担任首席战略官,负责公司战略性投融资。2019年至今,张先生任职于光大控股,担任董事总经理、机构业务部负责人,负责光大控股旗下各类私募股权基金的募集与设立以及公司战略并购等工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
顾晓磊 | 37 | 男 | 本科 | 2012.12.10 | -- | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
顾晓磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,汉族,本科学历。2009年12月至今宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司董事长,2012年10月至今任香塘集团有限公司副总裁,2014年5月至今任香塘担保董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙云霞 | 56 | 女 | 硕士研究生 | 2019.01.28 | -- | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
孙云霞:女,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,研究员。1995年毕业于白求恩医科大学(现吉林大学医学院)预防医学专业,获硕士学位。1995年7月至1999年9月任北京大学首钢总医院主管医师;1999年10月起任职于本公司,历任毒理研究专题负责人、毒理部主任、质量保证部主任、机构副主任等职;从事药物安全性评价超过20年,参与完成300余项专题研究,在《毒理学杂志》等多个行业杂志和学术会议上发表10余篇论文;现任中国药理学会化疗专业委员会委员、中国毒理学会药物安全性评价专业委员会委员,苏州昭衍副总经理、本公司副总经理、机构负责人,负责公司的机构运营工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚大林 | 75 | 男 | 博士研究生 | 2019.01.28 | -- | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姚大林:男,1949年生,美国国籍,研究生(博士)学历。1990年毕业于白求恩医科大学神经病理学专业,获博士学位。1989年至1990年9月任白求恩医科大学第一临床学院副教授;1990年10月至1995年11月任美国国立卫生研究院神经病与中风研究所特聘科学家;1995年11月至1999年11月任美国人类基因组科学公司神经药理部主任科学家;1999年11月至2011年12月历任美国FDA药物审评中心药理毒理药审官、合规执法部高级审议及执法官等职;2012年2月起任职于本公司,现任本公司副总经理、苏州昭衍高级副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李叶 | 42 | 女 | 本科 | 2012.12.10 | -- | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李叶:女,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年毕业于西北师范大学,获学士学位。2007年起任职于本公司,历任董事长助理、行政部主管等职务;现任本公司监事会主席、人力资源部经理。
|