姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘毕成 | 43 | 男 | 本科 | 2020.04.29 | -- | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘毕成:男,1981年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。刘毕成先生2007年4月至2010年5月任青岛德邦物流有限公司营业区区域经理;2010年6月年2011年3月任济南德邦物流有限公司营业区区域经理;2011年3月至2015年6月任北京德邦货运代理有限公司事业部办公室主任;2015年6月至2015年8月任顺丰速运有限公司重货部营运中心副总监;2015年9月至2015年12月任罗计物流公司运营管理副总裁;2015年12月至2016年10月任北京德邦货运代理有限公司大区总经理;2016年10月至2017年2月任宁波志成德邦物流有限公司事业部总裁;2017年2月至2017年5月任德邦物流股份有限公司营运业务支持部高级总监;2017年5月至2019年9月任青岛德邦物流有限公司事业部总裁;2019年9月至2021年3月任德邦物流股份有限公司收入管理中心总裁,2021年4月至今任德邦物流股份有限公司客户与产品管理中心总裁,2020年4月至今任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
YIN HOWARD HAO | 55 | 男 | -- | 2020.11.30 | -- | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
YIN HOWARD HAO:男,1969年11月出生,加拿大国籍,拥有境外永久居留权。YIN HOWARD HAO先生2000年至2007年任微软公司(美国)首席产品项目主管,2007年至2015年任微软(中国)有限公司企业服务部首席技术官,2015年至2018年任海尔集团首席信息官兼首席数据官,2018年至2020年任龙湖集团控股有限公司副总裁兼首席数字官,2020年5月至今任德邦物流股份有限公司德邦科技总裁兼CTO,2020年11月至今任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汤先保 | 42 | 男 | 本科 | 2019.04.29 | -- | 财务负责人、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
汤先保:男,1982年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月至2007年11月在上海德邦物流有限公司历任职员、人事经理,2007年12月至2008年6月任成都德邦物流有限公司人事高级经理,2008年7月起在本公司历任薪酬绩效管理部高级经理、总监、高级总监、资本运营本部总裁,副总经理,2014年6月至2019年4月任本公司董事会秘书,2019年4月至今任本公司财务本部总裁兼财务负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
缪衍 | 36 | 男 | 硕士研究生 | 2019.04.29 | -- | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
缪衍:男,1988年8月出生,先后取得西南政法大学学士学位,英国埃塞克斯大学硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2012年8月至2013年8月历任上海精准德邦物流有限公司财务会计师、经理,2013年8月至今历任本公司经理、高级经理、总裁助理、资本运营本部高级总监、资本运营本部总裁,2019年4月至今担任本公司董事会秘书。
|