姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赖世强 | 47 | 男 | -- | 2021.05.14 | -- | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赖世强:男,1977年10月出生,中国国籍。赖世强先生于2005年6月加入上海韵达货运有限公司,目前担任韵达控股股份有限公司董事、副总裁,2021年5月至今担任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田民芽 | 41 | 男 | 本科 | 2019.06.06 | -- | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
田民芽:男,1983年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月至2011年11月历任广州市德邦物流服务有限公司经理、高级经理、运营中心办公室主任、大区总经理,2011年11月至2012年12月任上海德邦物流有限公司外场总监,2013年1月至2016年8月任本公司后勤与资产管理部高级总监、上海德邦物流有限公司事业部总裁,2016年8月至今历任本公司华东经营本部总裁助理、事业合伙人本部总裁、公共事务本部总裁,2018年12月至今担任本公司副总经理,2019年6月至今担任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
Luis Ceniga Imaz | 65 | 男 | 本科 | 2019.06.06 | -- | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
Luis Ceniga Imaz:男,1959年5月出生,西班牙国籍,毕业于西班牙瓦伦西亚理工大学-高级工业工程学院,工业工程师。曾任埃森哲高级常务董事,具有35年企业咨询经验,在全球范围内提供人力资源管理、商业策略制定等企业高级咨询服务,涉及建筑业、工业、服务业等领域,涵盖欧洲、拉丁美洲、非洲、中国和美国等地区,现担任Shenglu Services S.L.的总裁,2019年6月至今担任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
龚雪婷 | 32 | 女 | 硕士研究生 | 2018.08.14 | -- | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
龚雪婷:女,1992年1月出生,先后取得湖南大学会计学学士学位、英国北安普顿大学会计与金融一等荣誉学士学位、英国约克大学会计与金融管理优秀硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2016年至今历任上海德邦物流有限公司审计员、财务高级经理、总监、高级总监。2018年8月至今担任本公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈珉珉 | 32 | 女 | 硕士研究生 | 2021.05.14 | -- | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈珉珉:女,1992年4月出生,毕业于杜伦大学,文学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。陈珉珉女士2017年4月至2020年5月历任上海德邦物流有限公司中级专员至高级专员。2020年5月至12月任成都全程德邦物流有限公司快递分部经理,2020年12月至今任上海德邦物流有限公司总监,2021年5月至今担任本公司监事。
|