姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
魏立平 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2009.08.27 | 2017.05.04 | 副董事长、总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
魏立平:男,自2002年起至今历任公司董事,现任副董事长、总裁,兰州东百投资有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赖小琼 | -- | 女 | 博士研究生 | 2008.03.05 | 2014.03.21 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赖小琼:经济学博士,厦门大学经济学院教授、博士生导师,现任王亚南经济研究院副院长。2008年3月5日,经公司2007年度股东大会会议决定,担任福建东百集团股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金顺兴 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2008.03.05 | 2010.09.16 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
金顺兴,男,现年44岁,注册会计师,注册评估师,金融学学士,西北工业大学工商管理硕士研究生(MBA),中共党员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
翁玉强 | 57 | 男 | 博士研究生 | 2008.03.05 | 2011.05.11 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
翁玉强,男,现年41岁,福建福清市人,文学博士。历任:福建省长乐师范学校教员,福建省第七建筑工程公司属下的贸易公司任职。现任:福建师范大学文学任教。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
龙凤鸣 | 56 | 女 | 硕士研究生 | 2010.11.08 | 2014.03.21 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
龙凤鸣:女,1968年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级会计师,财务管理国家一级,剑桥大学认证财务管理国际最高级,剑桥大学认证的财务总监,注册纳税筹划师,注册项目数据分析师,拥有独立董事资格证。2003年10月至2009年12月任甘肃省两西建设开发投资公司总会计师,2010年1月至今任兰州市项目评审中心业务主管,2010年11月至2014年3月任福建东百集团股份有限公司独立董事。
|