姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨有陆 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2009.05.22 | 2016.01.15 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨有陆:男,汉族,1964年11月生,研究生学历,具有律师资格、注册税务师资格,2008年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘清军 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2009.05.22 | 2014.04.27 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘清军:男,汉族,1969年9月10日出生,产业经济学硕士,教授,中共党员。具有中国注册会计师、注册税务师资格。1992年参加工作,曾任兵团经济专科学校任助教,石河子大学财务管理系主任,兵团财务局企业会计准则专家指导委员会委员、兵团国资委规划及投资评审委员会委员、新疆石河子市会计学会副秘书长。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事,石河子大学经贸学院会计系教工支部书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李季鹏 | 55 | 男 | 博士研究生 | 2020.05.20 | 2021.02.01 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李季鹏:男,汉族,1969年出生,博士研究生学历,企业管理教授,中共党员。2000年至今任新疆财经大学企业管理教学与研究教师;2014年至今兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事;2017年至今新疆中泰化学股份有限公司独立董事;2018年至今新疆冠农果茸股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
秦山鼎 | 83 | 男 | 本科 | 2001.10.01 | 2006.12.29 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
秦山鼎(独立董事),男,1941年9月出生,本科学历,高级农艺师。1965年大学毕业来兵团工作,1984年担任农七师125团团长,1988年担任农七师125团政委、党委书记,1994年任农七师副政委,分管组织、政法工作,1995年7月任兵团供销社党委书记,1997年9月任兵团农业局党组书记,2001年8月退休。科研成果及获奖情况:(1)参加棉花优质高产栽培技术研究项目,该成果获1987年兵团科技进步三等奖;(2)参加作物病虫害防治规范和科研项目,该成果获1987年兵团科技进步三等奖;(3)参加盐碱地农作物低产变中产综合技术应用研究(推广)工作,此项成果获1989年兵团科技进步二等奖;(4)参加一二五团农牧业综合开发研究项目的研究(推广)工作,此项成果获94年兵团科技进步一等奖;(5)1991年被评为自治区优秀党务工作者,1991年获人事厅“为政清廉”荣誉称号,1992年获自治区开发建设新星奖章。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈旭东 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2001.10.01 | 2007.07.27 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈旭东(独立董事),男,1965年7月13日出生,硕士学历,副教授。1985年9月至1989年7月在石河子农学院经贸系农业经济管理专业学习,1989年7月至1990年8月在石河子农学院农经系会计教研室任教,1990年8月至1993年12月在石河子农学院任秘书,1994年1月至1996年6月在石河子农学院农经系任教,会计学讲师,1996年6月至今在石河子大学经贸学院任教,会计学副教授。先后兼任系主任、副院长、院党委书记。现任石河子大学经贸学院副院长。重要的科研成果、论文、著作及获奖情况:(1)参加课题“全国百县市经济社会调查―石河子卷”,获兵团哲学社会科学研究优秀成果一等奖;(2)主持课题《构建面向21世纪创新人才培养的学分制管理体系》获自治区优秀成果二等奖,石河子大学优秀成果一等奖。
|