姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵风雷 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2017.05.19 | -- | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵风雷:男,生于1970年6月,研究生学历,具有基金从业资格。曾任青岛双星鞋业股份有限公司证券办经理、青岛旭日经济信息咨询有限公司副总经理;2002年1月至今于青岛城市建设投资集团有限责任公司工作,2015年8月至2018年3月任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理;2015年8月至2019年6月任青岛城投股权投资管理有限公司总经理;2017年5月至今任本公司董事;2019年7月至今任青岛城投科技发展有限公司董事长、青岛城投股权投资管理有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王英峰 | 51 | 男 | EMBA | 2021.05.28 | -- | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王英峰:男,生于1973年2月,研究生学历,硕士,南开大学EMBA,中级会计师。曾任本公司财务部经理。2005年10月至2009年4月任本公司总会计师;2008年4月至2010年8月任本公司财务负责人;2006年12月至2017年5月任本公司董事;2007年8月至2021年5月任本公司副总经理;2017年4月至2021年5月任本公司董事会秘书;2017年11月至今兼任本公司海外营销渠道总经理;2017年12月至今兼任本公司空调洗衣机事业部总经理;2018年9月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理;2021年5月至今任本公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙明铭 | 53 | 男 | 本科 | 2019.01.25 | -- | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
孙明铭:男,生于1971年12月,本科学历,高级政工师。曾任职于青岛捷能汽轮机集团公司、青岛市机械工业总公司;2015年6月至2018年10月历任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司(以下简称“华通集团”)纪律监察与信访稳定部部长兼青岛华通企业托管中心副主任、总经理助理,青岛华通资产管理有限责任公司执行董事、总经理,华通集团企业托管中心执行董事、总经理,华通集团总经理助理等职;2018年10月至今任华通集团副总经理,青岛华通科技投资有限责任公司董事长、总经理等职;2019年1月至今任本公司董事。
|