姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王宝桐 | 66 | 男 | 博士研究生 | 2014.05.22 | 2020.04.27 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王宝桐,男,汉族,1958年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年毕业于中国社会科学院,博士学历。1990年4月至1994年8月就职于国家工商总局,任市场司副处长;1994年9月至1998年7月就职于中国证券监督管理委员会,任期货部综合处处长;1998年8月至1999年7月就职于中国证券监督管理委员会,任政策研究室处长;1999年8月至2001年3月就职于中国证监会重庆监管局,任副局长;2001年4月至2011年10月就职于中国证监会浙江监管局,任局长;2011年11月至2012年3月就职于广厦控股集团有限公司,任公司总裁;2012年3月至今就职于九仁资本管理有限公司,任执行董事;2015年10月至今任股份公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨利 | 60 | 女 | 本科 | 2003.05.28 | 2009.08.12 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨利,女,生于1964年4月,1987年毕业于吉林大学法学院。1987年-1995年,在原国家机械工业部工作,任副处长。1995年至今,为中华人民共和国执业律师、证券律师。现为北京市中咨律师事务所高级合伙人、副主任,主管证券、公司、期货法律业务,兼任北京市律师协会证券期货专业委员会委员。曾获科技进步三等奖。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张树忠 | 64 | 男 | 博士研究生 | 2003.05.28 | 2009.08.12 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张树忠先生,博士,高级经济师。曾在中国核工业部财务司工作,在中央财经大学财政系任教,担任过华夏证券公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理,光大证券有限公司总裁助理兼北方总部总经理,光大证券有限公司资产管理总监,光大保德信基金管理公司董事、副总经理。现任大通证券股份有限公司副总裁,本公司二届董事会独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
尹仪民 | 85 | 男 | 硕士研究生 | 2001.12.13 | 2008.03.28 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
尹仪民先生:1939年生,硕士研究生,教授级高工,享受国务院政府特殊津贴。曾任广东省石油化工研究院研究室主任,化工部规划院化工处副处长、副院长、院长兼党委书记,中国化工国际咨询公司总裁。论著有《发展战略与规划研究》、《国内外化工新型材料产业现状及发展趋势》等,现任化工部规划院专家委员会主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜培维 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2001.12.13 | 2008.03.28 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姜培维:男,1963年生人,中国社会科学院研究生院工业经济管理专业在职博士研究生,高级会计师。曾任轻工业部昆明三聚磷酸纳厂财务处副处长,中国工商银行总行华强科技开发实业公司副总经理,新华会计师事务所有限责任公司总经理,北京浩维投资有限公司董事长。2012年5月至今,任道生国际融资租赁股份有限公司董事长。2013年5月至今,任大商股份有限公司(代码:600694)独立董事。
|