姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨子晖 | 45 | 男 | 博士研究生 | 2020.06.02 | -- | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨子晖:男,1979年出生,博士研究生。历任中山大学岭南学院讲师、副教授、美国斯坦福大学经济系访问学者、美国麻省理工(MIT)Sloan商学院访问学者,现任中山大学岭南学院教授。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
彭民 | 39 | 男 | 硕士研究生 | 2017.07.13 | -- | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
彭民:男汉族,1985年11月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2009年12月至2013年7月就职于方正证券股份有限公司,先后任高级分析师与投资经理等职;2013年7月至2015年就职于中南出版传媒集团股份有限公司,主管战略投资部投资并购工作;2016年1月至今,担任公司副总经理;2017年2月至2019年9月,担任中大英才(北京)网络教育科技有限公司董事;2017年5月至2019年9月,担任上海恒企教育培训有限公司董事;2017年7月至今,任公司董事;2019年3月至2019年9月,担任上海天琥教育培训有限公司董事;2019年4月至今,任公司董秘。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁福林 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2019.12.23 | -- | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
丁福林:男,汉族,1976年1月出生,大学本科学历,暨南大学硕士学位,中国注册会计师,税务师,会计师职称。中国国籍,无境外永久居留权。2005年3月至2013年2月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州猛腾服饰皮具有限公司)财务总监;2013年3月至2018年3月,任广州凌云集团(挂靠下属企业广州奔步皮具有限公司)董事、财务总监;2018年3月至2018年4月,任上海恒企教育培训有限公司财务副总监;2018年5月至今,任上海恒企教育培训有限公司财务总监;2019年9月至今,任公司财务总监。
|