姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨子晖 | 45 | 男 | 博士研究生 | 2020.06.02 | -- | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨子晖:男,1979年出生,博士研究生。历任中山大学岭南学院讲师、副教授、美国斯坦福大学经济系访问学者、美国麻省理工(MIT)Sloan商学院访问学者,现任中山大学岭南学院教授。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
余文凤 | 32 | 女 | 本科 | 2019.11.11 | -- | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
余文凤:女,汉族,1992年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。2014年8月至今,任上海恒企教育培训有限公司董事长秘书;2019年9月至今,任公司董事长秘书;2019年11月至今,任公司监事会主席、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
肖月红 | 36 | 女 | 大专及其他 | 2019.10.09 | -- | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
肖月红:女,汉族,1988年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学专科学历。2013年3月至2018年3月,任上海恒企教育培训有限公司出纳、招生老师、招生主任;2018年4月至今,任上海恒企教育培训有限公司资金部经理。2019年10月至今,任公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘嘉欣 | 34 | 女 | 大专及其他 | 2019.10.09 | -- | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘嘉欣:女,汉族,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学专科学历,2013年12月至2019年9月,先后任上海恒企教育培训有限公司副总裁助理、投资法务中心工商事务经理,2019年10月至今,任公司监事、证券投资中心证券事务经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李柏超 | 45 | 男 | 本科 | 2021.04.23 | -- | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李柏超:男,汉族,1979年10月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任上海天琥教育培训有限公司董事、总经理、副董事长;上海恒企教育培训有限公司董事、副总裁。2003年3月至2011年1月,任康臣药业集团(HK.01681)市场专员、业务主管、大区经理、销售部长、商务总监、医药公司副总经理等职;2011年2月至2014年5月,任广东金美济集团有限公司营销总监、董事长助理等职;2014年11月至2016年3月,任广州市天琥教育信息咨询有公司总经理;2016年3月至今,任上海天琥教育培训有限公司董事、总经理、副董事长;2018年1月至今,任上海恒企教育培训有限公司董事、副总裁。
|