姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周林 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2014.09.29 | 2019.07.25 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周林:男,1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。香港理工大学硕士。1986年7月至1996年7月,任职江西省计划委员会,1996年7月至今,任综合开发研究院(中国.深圳)副主任研究员、主任研究员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
安宁 | 52 | 男 | EMBA | 2008.12.25 | 2014.09.29 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
安宁先生:长江商学院工商管理硕士,注册会计师、注册税务师。2001年曾担任上海美克投资管理有限公司副总经理,2001年9月至2003年1月担任健康元药业集团股份有限公司财务总监。2003年2月至2006年10月任本公司副总裁,2006年10月起任本公司常务副总裁至今,2003年起历任本公司第四、五、六、七届董事会董事至今。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林泰松 | 57 | 男 | 博士研究生 | 2019.07.26 | 2020.01.19 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
林泰松:男,中国国籍,无永久境外居留权,1967年出生,中山大学法学博士,现任广州市人大代表、广州市律师协会副会长、广东省财税研究会副会长、广东省人民检察院监督员、广东省高级人民法院监督员、广州仲裁委员会专家、仲裁员、广东省人大常委会立法咨询专家、广东省检察官学院兼职教授、华南师范大学法学院硕士生导师兼律师学院教授、华南理工大学法学院校外硕士研究生导师、华南农业大学人文与法学院兼职教授、广东司法警官职业学院律师学院客座教授、广东省律协民事法律专业委员会主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王心可 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2019.07.26 | 2021.04.30 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王心可:男,中国国籍,无永久境外居留权,1969年出生,西南政法大学经济法硕士,先后就职于深圳投资基金管理有限公司、北京证券、瑞银证券、国信证券,并担任过山水文化(600234)、西王食品(000639)、三全食品(002216)、阳光城(000671)、华润三九(000999)、中国长城(000066)、华控赛格(000068)等多家上市公司的独立财务顾问。现任深圳汇智盈通投资管理有限公司资本运作总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱风娣 | 57 | 女 | 本科 | 2019.07.26 | 2021.04.30 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱风娣:女,中国国籍,无永久境外居留权,1967出生,本科学历,中国注册会计师,曾任深圳市华鹏会计师事务所有限责任公司合伙人,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
|