姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
雎国余 | 78 | 男 | 本科 | 2003.09.24 | 2010.05.12 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
雎国余先生:1946年4月出生,中国国籍,本科学历。历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授、教授、院长助理、副院长、党委书记;北京大学经济研究所所长;北京大学社会科学部副主任;北京大学经济学院学术委员会主任。现任本行第五届董事会独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王延才 | 69 | 男 | 本科 | 2006.04.27 | 2007.08.02 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王延才先生,1955年6月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任中华人民共和国轻工业部食品工业司酿酒处处长,国家轻工业局食品工业管理中心综合处处长,中国酿酒工业协会副理事长兼秘书长。现任中国酿酒工业协会理事长、国家商务部酒类流通办公室副主任、中国轻工业食品工业管理中心副主任,国家发展改革委员会、中国科学院科技促进经济基金委员会咨询专家。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王仕刚 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2003.09.24 | 2010.05.12 | 独立董事、独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王仕刚先生:MBA,注册会计师,现任山东天恒信工程造价咨询有限公司董事长;曾任本公司独立董事,2013年5月14日起再次任本公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
耿兆林 | 82 | 男 | 硕士研究生 | 2003.09.24 | 2010.05.12 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-09-24连任,耿兆林先生,1942年出生,研究生学历,高级工程师。曾任轻工业部食品工业局局长,轻工业部食品工业司司长,中国轻工总会食品造纸部主任,中国轻工总会科技发展部主任,国家轻工业协会科技发展部主任,中国罐头工业协会理事长。现任中国酿酒工业协会理事长、全国食品标准化技术委员会副主任、卫生部保健食品专家审查委员会专家、中国食品科学技术学会常务理事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
让·保罗·皮纳得 | -- | 男 | 博士研究生 | 2006.12.07 | 2014.04.24 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
让·保罗·皮纳得先生:经济/金融博士,2001年起担任国际金融公司农业局局长,2007年退休。现为张裕集团董事;2006年12月7日起任本公司董事。
|