姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王俊峰 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2016.09.02 | -- | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王俊峰:男,1974年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外居留权。1995年8月至1997年2月就职于北京市光华木材厂,担任化学工程师;1997年4月至2001年5月就职于联想集团,担任大客户部助理总经理;2001年11月至2002年5月就职于长城宽带网络服务有限公司,任市场部经理;2004年5月至今就职于君联资本管理股份有限公司,任董事总经理;2011年7月起至今,任北京凯因科技股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘少明 | 67 | 男 | 博士研究生 | 2013.10.10 | -- | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘少明:男,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,瑞士洛桑高等工业学院工业机器人专业博士研究生学历,高级工程师,在工业机器人、自动化和设备制造领域拥有丰富经验。曾任职于深圳天特数控设备有限公司、深圳市特力(集团)股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司;2001年7月至2013年10月,任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)副董事长、总经理;2012年8月至今,任深圳市华苗投资有限公司执行董事;2016年1月至2017年4月,任深圳市瑞东投资有限公司执行董事、总经理;2017年4月至今任深圳市瑞东投资有限公司监事;2013年10月至2016年10月,任公司董事、总经理;2016年10月至今,任公司董事、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何重心 | 75 | 女 | 大专及其他 | 2016.10.17 | -- | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
何重心:女,1949年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师,对企业会计理论和实践具有37年的丰富经验。1974年1月至1993年5月,任江西矿山机械厂会计;1993年8月至2001年3月,任深圳市特发特力电子有限公司会计主管。2001年7月至2013年10月,任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)财务经理;2013年10月至2016年10月,任公司财务负责人;2016年10月至今,任公司董事、高级经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
LIM CHIN LOON | 67 | 男 | 大专及其他 | 2013.10.10 | -- | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
LIM CHIN LOON:男,1957年10月出生,新加坡国籍,高中学历。曾任职于KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO、TECK HIN HUNG TIMBERMERCHANT;现任SONG MENG INDUSTRIES PTE.LTD.董事总经理,S.L.ASIA CORPORATION SDN BERHAD董事长,SMI INVESTMENT PTE.LTD.董事,ASIA CONSORTIUM PTE.LTD.董事长、总经理,大理帝龙矿泉饮料有限公司董事长,星联钢网(深圳)有限公司董事长、总经理,任松明机械工业(深圳)有限公司董事长,鲁冰系统工程(深圳)有限公司董事长,TECK HIN HUNG TRADING PTE.LTD.董事长,KHOON LOON HOLDING PTE.LTD.董事长,星海泰设备制造(天津)有限公司副董事长,COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事,星联钢商贸顾问(深圳)有限公司执行董事、总经理,SMI AGRO-TECH PTE.LTD.董事,松明农牧科技(深圳)有限公司董事长,ASEARA PTE LTD董事;2013年10月至今,任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李志粉 | 47 | 女 | 本科 | 2016.12.13 | -- | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李志粉:女,1977年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有10多年的人力资源管理经验。曾任职于东吴液化空气有限公司、美日薄膜(苏州)有限公司;2006年9月至2011年2月,任苏州长城开发科技有限公司人事行政部经理;2011年6月至2015年12月,任科瑞自动化技术(苏州)有限公司人事行政经理;2016年1月至今,任公司人力资源中心经理;2016年10月至2016年12月,任公司监事;2016年12月至今任公司监事会主席。
|