姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆刚 | 60 | 男 | 本科 | 2007.12.09 | 2014.05.13 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陆刚:男,1964年出生,高级律师,江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。江苏常联律师事务所合伙人、主任。常州市第十四届政协常委,兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司独立董事,2018年起任常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
殷雪松 | 51 | 男 | -- | 2007.12.09 | 2012.08.22 | 董事、副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
殷雪松先生:1973年3月生,中国国籍,历任长春旷达汽车织物有限公司总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司销售副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
许建国 | 63 | 男 | -- | 2017.05.19 | 2020.05.12 | 董事、副董事长、副总裁、副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
许建国先生:中国国籍,无境外永久居留权。1961年11月生,中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月-2016年11月任公司董事,2011年6月-2015年1月上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司总经理,2012年4月-2013年11月任公司副总裁,2013年12月起任常州旷达阳光能源有限公司董事长。2016年5月-2016年11月任公司副董事长。2016年11月起任公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱小健 | 64 | 男 | 硕士研究生 | 2007.12.09 | 2014.05.13 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱小健:男,1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1982年8月至1992年12月任上海市公安局刑事侦察处情报中心副主任科员;1993年1月至1995年5月任上海万国证券公司电脑中心副总经理;1995年6月至1998年4月任君安证券有限责任公司上海总部电脑部副总经理;1998年5月至1999年5月任君安证券有限责任公司董事会风险控制委员会;1999年5月至1999年8月任国泰君安合并筹备委员会风险控制组成员;1999年9月至2004年5月任国泰君安风险控制办公室主任助理;2004年6月至今任国泰君安投资管理股份有限公司总裁助理;2007年11月至2012年6月任上海国石投资管理有限公司总经理、上海君石资产管理有限公司总经理;2012年6月至今任上海国石投资管理有限公司董事长、上海君石资产管理有限公司董事长;2014年10月至今历任上海威吾德信息科技有限公司监事、董事长兼总经理;2013年10月至今任广东瑞德智能科技股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
承永刚 | 53 | 男 | 本科 | 2014.05.13 | 2017.05.19 | 董事、总工程师 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
承永刚先生:中国国籍,无境外永久居住权。1971年3月生,中共党员,大学学历,工程师。历任公司生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任。2007年12月起任公司总工程师,2014年5月至2017年5月任公司董事。
|