姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
魏勇 | 55 | 男 | 本科 | 2007.08.27 | 2010.08.09 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
魏勇:男,1969年生,本科学历,中国籍。高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任信永中和会计师事务所有限公司合伙人。魏勇先生1990年参加工作,历任昆钢冶金机械厂财务会计;昆明会计师事务所副主任会计师;中和正信会计师事务所合伙人,2010年11月起任本公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李国疆 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2007.08.27 | 2010.08.09 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李国疆,男,1964年2月出生,中共党员,经济学硕士,教授,历任云南财经大学金融系副主任、主任;云南财经大学财政金融学院院长;现任云南财经大学教务处处长;现任云南财经大学副校长,主要从事金融、投资研究。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
伍志旭 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2011.06.03 | 2016.08.10 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
伍志旭先生:1969年3月出生,硕士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年9月至1992年10月任中国有色十四冶党委宣传部宣传干事;1992年10月至1993年10月任云南商贸律师事务所专职律师;1993年10月至1999年12月历任云南海合律师事务所专职律师、合伙人;1999年12月至2014年4月任云南千和律师事务所主任;现任北京德恒(昆明)律师事务所主任、中国铁建高新装备股份有限公司非执行董事;2018年3月起至今任红塔证券独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨玉梅 | 50 | 女 | 硕士研究生 | 2009.02.20 | 2011.04.20 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨玉梅女士:中国国籍,1974年5月出生,在读博士研究生,经济法副教授,曾先后在西南地质勘查局工作,任西勘局四季春经贸公司办公室主任;于1998年通过全国律师资格考试,2003年获得律师执业证书;2002年6月,获云南大学经济法硕士学位;云南师范大学商学院工作,先后担任云南师范大学商学院法学系系主任;民商、经济法教研室主任;现为云南大学旅游人类学博士研究生;云南师范大学商学院经济法学学科带头人,《经济法律制度与云南软环境建设研究》项目基地负责人,昆明世博园股份有限公司第三届董事会独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨先明 | 71 | 男 | 博士研究生 | 2010.08.09 | 2016.08.10 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨先明:男,1953年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,现任华能水电独立董事,云南大学发展研究院教授、博士生导师,云南省经济学会会长,一心堂药业集团有限公司独立董事。杨先明先生历任第十届、第十一届全国政协委员,全国政协经济委员会委员,云南省经济研究所所长,云南大学发展研究院院长,云南煤业能源股份有限公司独立董事,云南铜业股份有限公司独立董事。
|