姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐喜军 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2011.10.24 | 2014.11.24 | 副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
唐喜军:男,1975年5月出生。研究员级高级工程师。北京航空航天大学机电工程系机械设计及制造专业毕业,工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业,工程硕士。2011.08-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;2014.11-2016.08中航动力西安分公司副总经理;2016.08-2017.09中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理;2017.09至今中国航发动力股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王洪雷 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2017.09.20 | 2018.08.27 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王洪雷:男,1975年3月出生。研究员级高级会计师。郑州航空工业管理学院会计学专业毕业,经济学学士。西安建筑科技大学项目管理专业毕业,工程硕士。2015.01-2016.08中航动力西安分公司副总经理、总会计师;2016.08-2017.09航发动力西安分公司副总经理、总会计师;2017.09-2017.11航发动力副总经理;2017.11-2018.08航发动力副总经理、董事会秘书;2018.08至今航发动力董事会秘书,黎明公司总会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐广京 | 62 | 男 | 本科 | 2013.06.15 | 2014.11.24 | 副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
徐广京:男,1962年11月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空机械加工工艺专业毕业,工学学士。2013.03-2014.11西安航空动力股份有限公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记;2014.11-2016.08中航动力西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记;2016.08-2017.09中国航发动力股份有限公司西安分公司高级专务、副总经理兼晋航公司董事长、总经理、党委书记;2017.09至今中国航发动力股份有限公司高级专务、副总经理兼晋航公司执行董事、党委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王健明 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2017.04.26 | 2017.09.20 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王健明:男,1970年2月出生,毕业于南京航空学院机械工程系精密机械与仪器制造专业,工学学士。湖南大学工商管理学院工商管理专业,工商管理硕士。2012.02-2012.04南方公司党委书记、副总经理兼湖南南方航空科技有限公司总经理、通发公司总经理;2012.04-2013.01南方公司党委书记、副总经理兼湖南南方航空科技有限公司总经理、通发公司董事长;2013.01-2013.05南方公司党委书记、副总经理兼湖南南方航空科技有限公司总经理、通发公司董事长,黎明公司监事、监事会主席;2013.05-2014.05黎明公司董事、总经理、党委副书记;2014.05-2014.09黎明公司董事、总经理、党委副书记,沈阳黎明航空科技有限公司监事会主席;2014.09-2017.03黎明公司监事、党委书记,沈阳黎明航空科技有限公司总经理、党委书记,西航公司监事会主席;2017.03至今黎明公司总经理、党委副书记,沈阳黎明航空科技有限公司监事会主席、党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
颜建兴 | 62 | 男 | 本科 | 2017.04.26 | 2017.08.28 | 副总经理、监事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
颜建兴:男,1962年12月出生。毕业于西安交通大学,数学系应用数学专业,理学学士。2015.02--2016.06中航空天发动机研究院有限公司分党组书记、副总经理;2016.06--2017.03西航公司董事、党委书记、总经理,中航动力西安分公司党委书记;2017.03--2017.08航发动力副总经理、西安分公司总经理、党委副书记,西航公司党委副书记、监事会主席;2017.08--2019.10航发动力总经理、党委副书记,西航公司党委副书记、监事会主席;2019.10--2020.04航发动力总经理、党委副书记,西航公司党委副书记、监事;2020.04--2020.05西航公司执行董事、党委书记、总经理,航发动力党委书记;2020.05至今西航公司执行董事、党委书记、总经理,航发动力副董事长、党委书记。
|