姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒲秋洪 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2010.03.23 | 2014.11.24 | 副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
蒲秋洪:男,1962年2月出生。研究员。重庆大学应用物理专业毕业,理学学士。西北工业大学航空工程专业毕业,工程硕士。2010.03-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;2014.11-2016.08中航动力西安分公司副总经理;2016.08-2017.09中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理;2017.09至今中国航发动力股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘军 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2010.12.30 | 2014.11.24 | 副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘军:男,1965年9月出生。研究员级高级工程师。西北工业大学热能动力机械与装置专业毕业,工学学士。西北工业大学航空工程专业毕业,工程硕士。2010.10-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;2014.11-2016.08中航动力西安分公司副总经理;2016.08-2017.09中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理;2017.09至今中国航发动力股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘威 | 61 | 男 | 本科 | 2010.12.30 | 2014.11.24 | 副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘威:男,1963年5月出生。研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空发动机专业毕业,工学学士。2010.12-2014.11西安航空动力股份有限公司副总经理;2014.11-2016.08中航动力西安分公司副总经理;2016.08-2017.09中国航发动力股份有限公司西安分公司副总经理;2017.09至今中国航发动力股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
叔伟 | 59 | 男 | EMBA | 2011.10.24 | 2014.11.24 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
叔伟:男,1965年6月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院机械制造工艺及设备专业毕业,工学学士。西北工业大学EMBA毕业,工商管理硕士。2014.11-2016.08中航动力西安分公司副总经理;2016.08-2017.09航发动力西安分公司副总经理;2017.09-2018.07航发动力副总经理;2018.07至今航发动力副总经理、总工程师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
申立创 | 56 | 男 | 本科 | 2011.10.24 | 2014.11.24 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
申立创:男,1968年10月出生。研究员级高级工程师。南昌航空工业学院材料工程系锻压工艺及设备专业毕业,工学学士。2014.11-2016.08中航动力西安分公司副总经理;2016.08-2017.09航发动力西安分公司副总经理;2017.09至今航发动力副总经理。
|