姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李海宁 | 63 | 男 | 本科 | 2008.10.07 | 2014.11.24 | 副总经理、总工程师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李海宁:男,1961年4月出生。毕业于西北工业大学材料科学与工程系铸造工程专业,工学学士。研究员级高级工程师。2007.01-2008.11西安航空发动机(集团)有限公司副总经理;2008.11-2010.12西安航空动力股份有限公司副总经理;2010.12至今西安航空动力股份有限公司副总经理兼总工程师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨森 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2008.10.07 | 2010.09.27 | 副总经理、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨森:男,1964年06月出生。毕业于沈阳航空工业学院,航空发动机专业,工学学士;长江商学院,工商管理硕士。2014.09--2017.03黎明公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记,黎明科技董事长、党委副书记,西安航空动力股份有限公司副总经理,中航动力国际物流有限公司副董事长;2017.03--2017.08黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记,黎明科技董事长、党委书记、总经理,中航动力国际物流有限公司副董事长;2017.08--2017.12黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记,黎明科技董事长、党委书记、总经理,航发动力董事,中航动力国际物流有限公司副董事长;2017.12--2020.03黎明公司执行董事(法定代表人)、党委书记,黎明科技董事长、党委书记、总经理,航发动力董事,中航动力国际物流有限公司董事长;2020.03--2020.04航发动力董事长;2020.04至今中国航发董事会秘书,航发动力董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈华 | 69 | 男 | 本科 | 2008.10.07 | 2012.07.20 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈华先生,聘任职务:副总经理。男,郑州航空工业管理学院工业工程专业毕业,大学学历,一级高级经济师,曾任西航集团26车间党支部书记、43车间和44车间主任、西航集团机械厂副厂长、西航集团生产处副处长、西航集团纺机厂厂长、西航集团董事、副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
阎国志 | 69 | 男 | 本科 | 2008.10.07 | 2012.07.20 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
阎国志先生,聘任职务:副总经理。男,大连工学院铸造工艺专业毕业,大学学历,研究员级高级工程师,曾任西航集团质量处质量技术科科长兼副总代表、质量处副处长兼副总代表、副总工程师兼外贸处处长、西航集团副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李强 | 73 | 男 | 本科 | 2008.10.07 | 2012.07.20 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李强先生,聘任职务:副总经理。男,西北工业大学七系发动机附件设计专业毕业,大学学历,研究员级高级工程师,曾任西航集团大修科技术员科长、设计所科长、质量处副处长、副总工程师、西航集团副总经理等。2008年10月任航空动力股份有限公司副总经理。
|