姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周满龙 | -- | 男 | -- | 1999.07.24 | 2002.05.30 | 副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭友金 | 58 | 男 | 本科 | 2005.09.01 | 2019.04.09 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
郭友金:男,1966年5月生,本科学历,工程师。历任云南天然气化工厂合成车间班长;云天化厂劳动人事处副处长,硝胺车间主任;云天化股份有限公司硝胺车间主任,尿素车间主任,企管部经理。现任本公司副总经理,云南省天然气有限公司副总经理,云南云天化联合商务有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆伟群 | 60 | 男 | -- | 2002.05.30 | 2004.07.28 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王建国 | 76 | 男 | -- | 2002.05.30 | 2004.07.28 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邹余敏 | -- | 男 | -- | 2004.04.20 | 2004.07.28 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||