姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邓开俊 | 44 | 男 | 本科 | 2020.05.06 | 2020.12.08 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
邓开俊:男,汉族,出生于1980年,山西忻州人。本科学历,高级经济师,中共党员。邓开俊先生于2004年参加工作。2014年12月至2016年8月任西山煤电(集团)有限责任公司政研室、企管处经营管理科科长;2016年8月至2018年10月任西山煤电(集团)有限责任公司政研室副主任、企管处副处长;2018年10月至2020年1月任西山煤电(集团)有限责任公司政研室副主任、企管处副处长兼董监办主任;自2020年1月起任西山煤电(集团)有限责任公司政研室主任、企管处处长兼董监办主任,本公司企业管理部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王克军 | 61 | 男 | 本科 | 2007.03.28 | 2014.05.07 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王克军先生:生于1963年,大学本科,高级工程师。历任西山煤电(集团)公司安监局综合处处长,山西焦煤集团公司安监局综合处处长,山西焦煤西山煤矿总公司安监局副局长,本公司安监部部长。现任本公司副总经理,山西临汾西山能源公司副董事长、党委委员、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
韩致洲 | 61 | 男 | 本科 | 2009.10.28 | 2020.12.08 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
韩致洲先生:汉族,出生于1963年,河北平山人。大学学历,高级工程师,中共党员。韩致洲先生于1983年参加工作。自2009年8月至2016年6月任本公司副总经理,兼任本公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长;2016年6月至2017年4月任本公司副总经理;2017年4月起任西山煤电(集团)公司焦化副总工程师,兼任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张天宝 | 68 | 男 | 本科 | 2010.02.02 | 2014.10.27 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张天宝先生:汉族,出生于1956年5月,山西闻喜人。大学学历,采煤高级工程师,中共党员。1982年毕业于山西矿业学院,同年参加工作,历任西曲矿副总,屯兰筹备处副主任、总工程师、安监处处长、屯兰矿总工程师,山西焦煤集团西山煤矿总公司副总工程师,山西西山煤电股份有限公司西铭矿矿长、党委委员。现任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨贵元 | 62 | 男 | 本科 | 2010.11.19 | 2017.10.19 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨贵元先生:汉族,出生于1962年8月,山西原平人。大学学历,机制高级工程师,中共党员。1983年毕业于山西矿业学院机制专业,同年参加工作,历任西山矿务局建筑工程处安装队技术副队长、建筑工程处机电安装公司经理,西山多经局新技术产业发展中心管理委员会副主任、多经局新技术产业区副主任,西山集团公用事业总公司副总经理、党委委员,西山集团金城公司董事长、总经理、党委委员。现任本公司副总经理。
|