姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王新玲 | 43 | 女 | 本科 | 2016.10.11 | 2018.04.26 | 财务总监、副总经理、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王新玲:女,1981年6月出生,国际经济与贸易专业,本科学历。现任渤海水业股份有限公司总经理,渤海水业股份有限公司第一分公司、第二分公司负责人。曾任天津市水利基建管理处财务科副科长、审计科副科长,天津市滨海水业集团有限公司审计部部长、总经济师,天津海融商务咨询有限公司执行董事、总经理,天津市翔升商贸有限公司执行董事、总经理,贺兰县海兰投资发展有限公司执行董事、总经理,渤海水业股份有限公司总经理助理、副总经理、财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄佳兴 | 56 | 男 | 本科 | 2005.06.24 | 2006.06.30 | 财务总监 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
黄佳兴先生简历黄佳兴,男,大学学历,会计师。曾任湖北保康成人中专学校教研室主任,湖北保康绿生有限公司财务部经理,大信会计师事务所项目经理。2002年8月起任四环药业股份有限公司财务部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高晓楠 | 36 | 女 | 本科 | 2018.04.26 | 2019.08.30 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
高晓楠:女,1988年11月生,南开大学会计学(国际会计方向)专业,本科学历,现任渤海水业股份有限公司财务总监,天津市翔升商贸有限公司总经理助理。曾任天津市永定河管理处会计,天津市九河水利建筑工程有限公司会计,天津市滨海水业集团有限公司审计部部长助理、审计部部长,渤海水业股份有限公司审计部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
江波 | 51 | 男 | 本科 | 2014.02.08 | 2017.02.08 | 董秘、董事长、副董事长、副总经理、监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
江波:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士。历任天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理、总经理、执行董事;天津市多源节能产业发展有限公司执行董事;渤海水业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长、董事长、监事会主席等职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李金柱 | -- | 男 | -- | 2001.03.31 | 2002.04.23 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||