姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨玉堂 | 68 | 男 | 本科 | 2008.12.01 | 2016.08.15 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨玉堂:男,1956.01月出生。毕业于西安交通大学金属材料及热处理专业,大学学历。研究员级高级工程师。2007.01-2008.11西安航空发动机(集团)有限公司监事、副总审计师;2008.11-2013.07西安航空动力股份有限公司职工监事、副总审计师;2013.07至今西安航空动力股份有限公司首席业务经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨清安 | 70 | 男 | 大专及其他 | 2008.12.01 | 2012.07.13 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨清安,男,1954.06出生,汉族,1976年6月入党,任公司监事、党委书记助理、党群部部长。参加工作时间1971年3月,专业技术职务高工。任现职时间2006年12月,毕业于陕西省委党校政工专业,大专学历。学习培训简历:1983.03—1985.02陕西省委党校学习。工作简历:1971.03—1973.075852部队学生三连工作;1973.07—1978.03四三○厂80车间工作;1978.03—1983.03四三○厂政治部、党办秘书;1983.03—1985.02陕西省委党校学习;1985.03—1
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王文强 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2012.07.13 | 2015.01.29 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王文强:男,1967.12月出生。毕业于陕西工商学院经济管理专业;陕西省委党校经济管理专业党校研究生。高级工程师。2002.04-2008.09西安航空发动机(集团)有限公司集团办主任;2008.09-2010.03西安航空发动机(集团)有限公司组织部部长;2010.03-2010.11西安航空发动机(集团)有限公司党委副书记、纪委书记,西安航空动力股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记;2011.09-2011.11西安航空发动机(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,西安航空动力股份有限公司党委副书记、纪委书记、临时工会主席;2011.11至今西安航空发动机(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,西安航空动力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
祖兰兰 | 60 | 女 | 本科 | 2005.03.06 | 2009.06.18 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
祖兰兰,女,1964年1月出生,满族,1984年11月参加工作,中共党员,大学毕业,高级会计师。曾任长春市地方盐业公司、吉林省吉发集团公司、吉林省吉发农业开发集团股份有限公司主管会计、财务部副经理、经理、第三届监事会监事,现任吉林华润生化股份有限公司财务管理部主管会计、副经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕少华 | 76 | 男 | 大专及其他 | 2001.06.13 | 2006.05.29 | 常务副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||