姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张继田 | -- | 男 | -- | 2006.05.24 | 2009.05.22 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张湘林 | 77 | 男 | 本科 | 2003.04.23 | 2006.05.24 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张湘林,56岁,中国石化扬子公司董事、工会主席。张先生一九七零年七月北京机械学院精密机械仪器专业毕业,高级政工师。自二零零零年一月起任中国石化扬子公司董事、工会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋宝兴 | 78 | 男 | 本科 | 2001.07.31 | 2003.04.23 | 职工代表监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔国旗 | 71 | 男 | 硕士研究生 | 2006.05.24 | 2009.05.22 | 职工监事、职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
崔国旗:崔先生是教授级高级政工师,硕士研究生毕业。二零零零年二月起任北京燕山石化公司工会主席;二零零二年四月起任北京燕山石化公司工会主席、董事;二零零五年八月起任北京燕山石化公司党委副书记、工会主席;二零零六年十一月起任北京燕山石化公司党委副书记(正职待遇)、工会主席、北京东方石化公司董事长;二零零七年十月起任中石化百川经济贸易公司经理、党委副书记、机关服务中心主任;二零零九年九月起任中国石化总裁办公室主任,中石化百川经济贸易公司总经理、党委副书记、机关服务中心主任。二零零三年四月起任中国石化第二届监事会职工代表监事;二零零六年五月起任中国石化第三届监事会职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李忠华 | 60 | 男 | 博士研究生 | 2006.05.24 | 2009.05.22 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李忠华先生:1964年7月出生,工学博士,教授。曾任双鸭山矿务局技工学校教师,辽宁工程技术大学力学与工程学院教师。现任辽宁工程技术大学冲击地压研究院院长。
|