姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨瀛亮 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2008.10.13 | 2016.11.25 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨瀛亮:男,1963年9月生,研究生学历,高级工程师。历任一平浪盐矿采矿车间副主任,技术科科长,一平浪盐矿硫化碱厂副厂长、厂长,一平浪矿盐副矿长、矿长;云南盐化股份有限公司副总经理;云南省盐务管理局常务副局长。现任本公司副总经理,云南聚通实业有限公司董事,云南省盐业协会副会长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
魏忠雄 | 62 | 男 | 大专及其他 | 2009.03.19 | 2016.05.20 | 副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
魏忠雄:男,汉族,中共党员,1962年7月出生,大专学历,工程师。1981年8月参加工作,历任云南沾益化肥厂工艺技术员、助理工程师、工程师、基建办公室副主任,云天化集团有限责任公司资源部副部长,云南天冶化工有限公司董事长,云南盐化股份有限公司副总经理,云南能投化工有限责任公司副总经理,云南能投化工有限责任公司党委书记、副总经理,云南能投化工有限责任公司党委副书记、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄为民 | 53 | 男 | 本科 | 2015.11.20 | 2016.11.25 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
黄为民:男,1971年4月生,学士,高级工程师。历任云南省电力工业局曲靖电厂筹建处任土建专工;国投曲靖发电有限责任公司工程部土建专业主管、经营发展部项目开发及综合管理;云南四方云电投能源有限公司工程部主任工程师、工程部副经理;云南省电力投资有限公司油气综合管理部助理;云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部助理;云南能投天然气产业发展有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金怀锋 | 47 | 男 | 硕士研究生 | 2016.11.28 | 2017.02.24 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
金怀锋:男,1977年9月出生,硕士,高级工程师。历任水电十四局元磨高速公路项目部技术员;水电十四局龙滩电站1478联营体机电大队副队长;水电十四局水布垭分局质量安全部主任;水电十四局刚果布英布鲁项目部工程部主任;水电十四局溪洛渡项目部副经理;水电十四局乌东德项目部项目负责人;水电十四局两河口电站1416联合体常务副经理;云南能投天然气产业发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理;云南省天然气有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李力 | -- | 男 | -- | 1999.07.24 | 2002.05.30 | 副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||