姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王绛华 | 58 | 女 | 本科 | 2017.10.19 | 2020.05.06 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王绛华女士:汉族,出生于1966年,山西翼城人。大学学历,高级政工师,中共党员。王绛华女士于1983年参加工作。自2009年11月至2016年4月任西山煤电(集团)公司政研室副主任、企管处副处长;自2016年4月至2017年4月任西山煤电(集团)公司政研室副主任、企管处副处长兼董监办主任;自2017年4月起任西山煤电(集团)公司政研室主任、企管处处长,本公司企业管理部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张进明 | 73 | 男 | -- | 2000.07.04 | 2005.03.28 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
亢龙田 | 70 | 男 | -- | 2005.03.28 | 2011.11.13 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
亢龙田先生:生于1954年,高级技师,全国人大七、八、九届代表,五一劳动奖章获得者,全国劳动模范。历任西山煤电(集团)有限责任公司西曲矿综采一队副队长、本公司西曲矿综采一队副队长,现任本公司监事、公司安监及监察处副处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王建祥 | 77 | 男 | 大专及其他 | 2005.03.28 | 2008.04.09 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王建祥先生,生于1947年,大专文化,高级政工师。历任西山矿务局机修厂团委副书记、宣传部副部长、加工车间党支部书记、西山矿务局工会组宣部部长、西山煤电(集团)有限责任公司工会副主席。现任山西焦煤集团西山煤矿总公司工会副主席、本公司监事、工会副主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
边俊奇 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2020.05.06 | 2020.12.08 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
边俊奇:男,汉族,出生于1970年,山西忻州人。专科学历,采煤高级工程师,中共党员。边俊奇先生于1991年参加工作。2014年1月至2014年7月任本公司镇城底矿副矿长,镇城底矿矿长助理;2014年7月至2017年8月任西山煤电(集团)有限责任公司五人小组管理局局长;2017年8月至2020年1月任山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿党委委员、矿长;自2020年1月起任山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿党委副书记、矿长。
|