姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李国洪 | 64 | 男 | 硕士研究生 | 2007.12.18 | 2009.07.24 | 副总裁、合规总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李国洪,男,1960年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。李国洪先生于1983年9月至1984年12月在武汉市经委工作;1984年12月1993年2月担任中南财经大学教师一职;1993年2月至1997年5月历任湖北证券投资银行部主管、法律事务部经理、债权债务中心总经理;1997年5月至2016年3月历任长江证券资产保全事业部总经理、监事、内核办公室总经理、副总裁、办公室总经理;2016年3月至今任超越基金筹备组负责人;2009年6月至2017年4月任有限公司监事会主席。股份公司成立后,担任公司监事会主席。2018年5月27日辞去长江期货监事职务。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田洪 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2011.11.06 | 2016.03.25 | 执行副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
田洪先生:1973年出生,中共党员,硕士研究生学历,现任长江证券股份有限公司执行副总裁;曾任武汉国际信托公司营业部副总经理,武汉证券公司营业部总经理,湘财证券有限责任公司营业部总经理,德邦证券有限责任公司经纪业务总部总经理、总裁助理,长江证券股份有限公司零售客户总部主管、总裁特别助理、融资融券部主管、执行副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邓忠心 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2016.03.25 | 2016.12.12 | 副总裁 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
邓忠心先生:1970年出生,研究生学历,高级会计师。拟任长江证券股份有限公司副总裁,曾任湖北省建行会计处科长、计财部副总经理、计财部总经理、湖北省建行营业部党委书记、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘元瑞 | 42 | 男 | 硕士研究生 | 2016.03.25 | 2017.12.29 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘元瑞:男,1982年出生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司党委副书记、董事、总裁;兼任长信基金管理有限责任公司董事,湖北省青年企业家协会会长,中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会副主任委员。曾任长江证券股份有限公司研究所分析师、副总经理、总经理,长江证券股份有限公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周庆水 | 59 | 男 | -- | 2003.11.15 | 2007.12.18 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||