姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王进 | 64 | 女 | -- | 2001.10.23 | 2003.04.23 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邢明 | 69 | 男 | -- | 1999.05.11 | 2003.04.23 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何文欣 | 55 | 男 | 本科 | 2003.04.23 | 2008.07.29 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
何文欣,男,1969年1月10日出生于吉林省。中共党员,大学学历,曾任吉林省农行信托投资公司股票大厅副经理,吉林省农行直属支行信贷科副主任科员,中国农业银行长春市胜利支行信贷科副科长;现任中国农业银行长春市房地产支行营业部副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
贾福彦 | 63 | 男 | -- | 1999.05.11 | 2003.04.23 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曹凤荣 | -- | 女 | -- | 1999.05.11 | 2001.06.08 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||