姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林坤 | 40 | 男 | 硕士研究生 | 2020.10.20 | 2021.01.21 | 首席财务官(代) | -- | |
个人简介
|
||||||||
林坤:男,汉族,1984年4月出生,中国民主建国会会员,毕业于南京大学,无线电物理专业硕士学位。曾任海拉(中国)管理有限公司高级财务经理、佛吉亚汽车部件系统有限公司财务经理、埃森哲咨询(中国)有限公司财务顾问,现任公司财务副总监兼财务监管服务部总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万里扬 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2009.05.26 | 2014.09.01 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
万里扬先生:中国国籍,无永久境外居留权,1976年生,研究生,经济学硕士、工商管理硕士,中国注册金融分析师。万里扬先生自1998年8月至2002年8月担任无锡市工商行政管理局法务专员,2003年1月至2005年3月担任中产经投资有限公司总裁助理,2005年4月至2014年8月担任远东控股集团战略投资总监,远东电缆股份公司副总经理、董事会秘书,现任无锡国嘉投资管理有限公司执行董事、无锡国经投资管理有限公司执行董事,江苏氢电新能源有限公司董事。自2014年11月30日起,万里扬先生担任公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万俊 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2014.09.01 | 2016.08.09 | 董秘、董秘(代)、首席财务官 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
万俊:男,汉族,1973年4月出生,硕士,高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理、公司首席财务官、董事会秘书、上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王征 | 47 | 男 | 硕士研究生 | 2016.12.08 | 2019.08.09 | 董秘、董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王征:男,汉族,1977年1月出生,硕士。曾任联想科技市场经理,神州数码控股有限公司部门总监,悠搜科技CEO,中国国际金融有限公司投资经理,美国银行美林证券亚太区投资银行部副总裁,北京随时融网络技术有限公司创始人兼CEO。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王宝清 | 76 | 男 | -- | 2009.02.25 | 2009.05.26 | 董秘(代)、董事、董事长、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王宝清:男,汉族。1948年1月出生,中共党员。历任远东控股集团有限公司监事局主席,资深副总裁,首席内务官,董事。本公司第三届、第四届监事会监事,第五届董事会董事、董事长。
|