姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋振盈 | 59 | 男 | 博士研究生 | 2010.12.16 | 2018.05.15 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
蒋振盈:正高级经济师,管理学博士。1998年12月起任中国石化集团公司物资装备公司副经理;2000年2月起任中国石化物资装备部副主任;2001年12月起任中国石化物资装备部主任;2005年11月起兼任中国石化国际事业公司董事长、总经理、党委书记;2006年3月起任中国石化物资装备部(国际事业有限公司)主任(总经理)、执行董事、党委书记;2010年4月起任中国石化物资装备部(国际事业有限公司)主任(总经理)、执行董事、党委副书记;2014年11月起任中国石化集团公司安全监管局局长、中国石化安全监管部主任。2017年5月起任中国石化集团公司党组巡视工作领导小组办公室副主任(按部门正职管理);2018年12月起任中国石化集团公司审计局局长、中国石化审计部主任;2019年12月起任中国石化审计部总经理、中国石化集团公司党组审计委员会办公室主任。2010年12月起任中国石化职工代表监事;2018年5月起任中国石化监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
俞仁明 | 60 | 男 | 本科 | 2010.12.16 | 2021.01.11 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
俞仁明:俞先生是教授级高级工程师,大学文化。2000年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司副总经理;2003年6月起任中国石化镇海炼油化工股份有限公司董事、副总经理;2006年9月起任中国石化镇海炼化分公司副经理;2007年9月起任中国石化镇海炼化分公司经理、党委副书记;2008年1月起任中国石化生产经营管理部主任;2017年12月起任中国石化炼油事业部主任。2010年12月起任中国石化职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
余夕志 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2017.06.28 | 2020.05.18 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
余夕志:中国石化副总裁。余先生是正高级工程师,博士研究生。1997年8月起任安庆石油化工总厂副厂长兼化肥厂厂长;1999年9月起任安庆石油化工总厂党委常委;2000年2月起任中国石化安庆分公司副经理;2000年9月起任中国石化安庆分公司经理;2005年1月起任安庆石油化工总厂厂长;2009年5月至2010年7月挂职安庆市委常委;2010年7月起任茂名石油化工公司总经理、党委副书记、中国石化茂名分公司总经理;2016年7月起任茂湛一体化领导小组组长;2016年12月起任中科(广东)炼化有限公司执行董事、总经理、党委副书记;2017年4月起任中国石化人事部主任;2017年6月起任中国石化职工代表监事;2019年12月起任中国石化人力资源部总经理、中国石油化工集团有限公司党组组织部部长;2020年1月起任中国石油化工集团有限公司董事会董事。2020年7月起任中国石化副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
苏文生 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2006.05.24 | 2010.04.28 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
苏文生,中国石化西部新区勘探指挥部党工委常务副书记,中国石油化工集团公司思想政治工作部主任、直属党委副书记,苏先生一九八零年十二月清华大学环境工程专业大学普通班毕业,二零零零年六月石油大学(北京)管理科学与工程专业硕士研究生毕业,高级工程师。自一九八六年九月至一九九六年十一月,任原中国石油化工总公司北京设计院党委副书记兼纪委书记;自一九九六年十一月至一九九八年十二月,任原中国石油化工总公司北京设计院党委书记;自一九九八年十二月起任中国石油化工集团公司思想政治工作部主任、直属党委副书记,自二零零一年十二月起
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王亚钧 | 68 | 男 | 本科 | 2015.05.27 | 2017.06.28 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王亚钧:王先生是教授级高级政工师,大学文化。2004年6月起任中国石化集团中原石油勘探局党委副书记、纪委书记、工会主席,2010年11月起任中国石化集团中原石油勘探局党委书记、副局长、中国石化中原油田分公司副总经理,2015年3月起任国际石油勘探开发有限公司党委书记、董事。
|