姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨金友 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2005.09.01 | 2015.06.02 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨金友:男,1963年8月生,研究生学历,高级会计师。历任云南省有色地质局纪监审计部副处级审计员、计财处副处长、处长、副总会计师。现任云南省有色地质局总会计师,云南有色资源集团有限公司总会计师,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
余庭康 | 42 | 男 | 本科 | 2018.11.16 | 2021.05.27 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
余庭康:男,1982年3月生,本科学历,注册会计师。历任云南跃渊工程有限公司财务部会计,昆明勤天会计师事务所项目部审计项目经理;昆明百货大楼(集团)股份有限公司财务部财务经理,云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部会计;现任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
兰丽萍 | 59 | 女 | 大专及其他 | 2009.03.20 | 2018.04.17 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
兰丽萍:女,1965年1月生,大专学历,会计师。历任云南一平浪盐矿财务科会计;云南恒昌有限公司财务负责人;云南钾肥工业有限公司财务部经理;云南盐化天塑分公司财务部经理;云南盐化昆明盐矿财务部副经理。现任本公司昆明盐矿财务部经理,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王莎 | 51 | 女 | 本科 | 2018.04.18 | 2019.04.25 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王莎:女,1973年9月生,学士,会计师。历任云南省铁路投资有限公司财务部副经理,云南水工程集团股份公司财务部经理,昆明市盘龙区国有资产管理公司财审部外派财务总监,云南省城市建设投资集团有限公司财务部外派财务总监,云南省能源投资集团有限公司战略投资部分部经理。现任本公司战略投资部部长,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨键 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2016.11.28 | 2019.04.09 | 常务副总经理、董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨键:男,1972年12月生,硕士,教授级高级工程师。历任中国水电顾问集团昆明勘测设计院设计副总工程师,阿鸠田水电站工程副设计总工程师,云南省电力投资有限公司项目管理部副经理,云南滇能泗南江公司董事、副总经理,云南电投实业有限公司总经理,云南省电力投资有限公司工程技术管理部副经理(部门正职),云南省电力投资有限公司工程管理一部经理,华能澜沧江公司基建部副经理(挂职),云南省电力投资有限公司总工办主任,云南省能源投资集团有限公司油气及能源装备事业部主要负责人、总经理,云南省能源投资集团有限公司能源服务事业部总经理,本公司董事、常务副总经理,云南省天然气有限公司总经理、党委副书记。现任本公司副总经理、党委委员,云南省天然气有限公司董事长、党委书记。
|