姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘炜 | 54 | 男 | 本科 | 2009.03.09 | 2011.05.05 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘炜先生:1970年出生,大学学历。历任西山矿务局党委组织部干事,西山煤电(集团)公司组干处副科级组织员、正科级组织员、组织科科长,山西焦煤集团公司组织人事部组织科科长,山西焦煤西山煤矿总公司工会办公室主任,山西西山煤电股份有限公司工会办公室主任,山西焦煤西山煤电集团公司工会办公室主任。现任山西焦煤西山煤电集团公司工会副主席兼办公室主任、山西西山煤电股份有限公司工会副主席兼办公室主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
武秋明 | 60 | 男 | 本科 | 2011.05.05 | 2017.10.19 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
武秋明先生:汉族,出生于1964年,大学学历,中共党员。1986年参加工作,历任山西焦煤西山煤矿总公司工会生产保护部副部长,山西焦煤西山煤电集团公司工会生产保护部部长。现任西山煤电(集团)公司工会副主席,本公司监事、工会副主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高翔 | 57 | 男 | 本科 | 2011.05.05 | 2017.10.19 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
高翔先生:汉族,出生于1967年,大学学历,中共党员。1990年参加工作,历任山西焦煤西山煤电集团公司政研室副主任、企管处副处长。现任西山煤电(集团)公司政研室主任、企管处处长,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
万孝利 | 51 | 男 | 本科 | 2012.03.30 | 2020.12.08 | 职工监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
万孝利先生:汉族,出生于1973年,大学学历,采煤助理工程师,中共党员。万孝利先生于1995年参加工作。自2012年2月至2014年2月任本公司马兰矿通风区质检员;自2014年2月至2014年10月任本公司马兰矿防突区质检员;自2014年10月至2016年10月任本公司马兰矿抽采区副区长;自2016年10月起任本公司马兰矿防突区副区长;自2012年4月起任本公司职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
耿晋萍 | 58 | 女 | 本科 | 2017.10.19 | 2020.05.06 | 职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
耿晋萍女士:汉族,出生于1966年,山东泰安人。大学学历,高级政工师,中共党员。耿晋萍女士于1984年参加工作。自2009年6月至2017年4月任西山煤电(集团)公司工会副主席;自2017年4月起任西山煤电(集团)公司工会副主席兼困难职工帮扶中心主任。
|