姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
于志民 | 51 | 男 | 本科 | 2017.02.08 | 2020.02.10 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
于志民:男,1973年12月生,安全工程专业,本科学历。现任天津市多源节能产业发展有限公司执行董事、总经理。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处工程科副科长,天津市滨海水业集团有限公司工程管理中心主任、项目管理副总监、生产管理总监,天津滨海旅游区水务发展有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王玉敏 | 80 | 女 | 本科 | 2001.03.31 | 2014.02.08 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王玉敏女士:大学本科,高级工程师、执业药师。曾任中国军事医学科学院研究员、北京四环医药科技股份有限公司副厂长兼党支部书记。2001年8月起任四环药业股份有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李本林 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2003.03.25 | 2004.03.18 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李本林先生简介:李本林,男,46岁,工学士。就职前任四环药业股份有限公司董事会秘书,总经理助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张志泉 | 61 | 男 | 大专及其他 | 2014.02.08 | 2014.12.18 | 副总经理、监事、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张志泉:男,1963年出生,大专学历。曾担任万宁海航大康乐投资开发有限公司董事长、海航地产控股(集团)有限公司副总裁、北京海航基础投资有限公司董事长、海航基础控股集团有限公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王传东 | 57 | 男 | 本科 | 2020.02.10 | 2021.04.29 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王传东:男,1967年9月出生,会计学专业。现任廊坊市广达供热有限公司董事。曾任天津市水务局引滦入港工程管理处多种经营科科长,天津市安达供水公司总经理、董事长,天津市泉州水务有限公司董事长。
|