姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李太炎 | 53 | 男 | 本科 | 2009.02.25 | 2012.10.29 | 财务总监、首席财务官 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李太炎:男,汉族,1971年12月出生,中国香港籍,本科。曾任毕马威(香港)会计师事务所审计经理、远东电缆有限公司首席财务官、三普药业股份有限公司财务总监,远东控股集团有限公司首席监审官。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘凯 | 48 | 男 | 本科 | 2019.08.09 | 2020.10.20 | 首席财务官 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘凯:男,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学本科学历。曾任远东智慧能源股份有限公司首席财务官,天顺风能(苏州)股份有限公司董事、财务总监,亚萨合莱集团建筑五金事业部总裁、财务总监,美国通用电气公司(GE)工业系统事业部大中华区财务总监,博世有限公司中国总部高级财务经理,德尔福派克电气系统有限公司亚太区财务分析师,毕马威会计事务所高级审计师。现任职于安徽开润股份有限公司。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毛明桢 | 49 | 男 | 本科 | 2004.05.01 | 2008.08.16 | 财务总监、董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毛明桢,男,汉族。1975年1月出生,中共党员,本科,中国注册会计师。曾任上海立信长江会计师事务所项目经理、产权经纪人,本公司第三届监事会监事、监事长。现任本公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
范若萱 | -- | 女 | -- | 1998.04.21 | 2002.12.01 | 总会计师 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘岷珠 | 69 | 女 | 硕士研究生 | 2001.05.19 | 2003.01.02 | 财务负责人 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||