姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑飚 | 54 | 男 | 本科 | 2020.05.06 | 2021.06.30 | 财务总监、董秘、董事、副总裁 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
郑飚:男,1970年出生,本科学历,会计师,历任福建证券交易中心财务清算部经理,华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理(主持工作)、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理,现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
钱拂晓 | 67 | 女 | 大专及其他 | 2002.07.02 | 2005.06.28 | 总经理助理 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
中共党员,大专学历,助理经济师、助理政工师,曾任:东百集团商品部经理、党支部书记。现任:东百集团第四卖场营销经理、党支部书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘夷 | 46 | 男 | 大专及其他 | 2014.03.21 | 2018.06.26 | 董秘、董事、副总裁 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘夷:男,历任东百集团投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理,福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。经公司2012年第一次临时股东大会和公司第七届董事会第十二次会议审议通过,担任公司董事、副总裁;2014年3月至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。
|