姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈毅然 | 67 | 男 | -- | 2002.05.30 | 2004.07.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
钟仕田 | 62 | 男 | 大专及其他 | 2003.06.24 | 2004.07.28 | 监事 | 工程师 | |
个人简介
|
||||||||
钟仕田先生,41岁,专科,工程师。历任茂名石油化工公司炼油厂质检室一分站副站长兼技术管理,茂名石油化工公司炼油厂质检室二分站副主任、站长,茂名石油化工公司炼油厂质检室三分站副主任、站长。现任中国石化茂名炼油化工股份有限公司质量检验室党支部书记兼副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王春进 | 54 | 男 | 本科 | 2005.09.01 | 2008.10.13 | 监事、职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王春进,男,彝族,出生于1970年5月,大学本科,学士学位,经济师。曾任公司证券部经理,现任公司总经理助理,兼任生产管理部主任、安全环境管理部主任,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
向允平 | 69 | 男 | 大专及其他 | 2005.09.01 | 2006.08.08 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
向允平,男,出生于1955年2月,大专学历,高级经济师。历任云南锡业公司总经理助理。现任云南省国有资产经营有限责任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨继红 | 58 | 女 | 硕士研究生 | 2005.09.01 | 2021.04.09 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杨继红:女,1966年9月生,研究生,高级会计师、注册税务师。历任昆明市财政局科员;立信会计学校教研室负责人;昆明会计师事务所部门经理;昆明信联会计师事务所有限公司所长。现任新疆立兴股权投资管理有限公司财务部经理,云南温泉山谷房地产开发(集团)有限公司副总裁,本公司监事。
|