姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张墨雄 | 64 | 男 | 大专及其他 | 1999.12.31 | 2003.09.04 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔大桥 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2012.05.25 | 2019.11.01 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
崔大桥:男,汉族,1957年3月出生,会计专业与工商管理(硕士),高级会计师,注册会计师,湖北省优秀“CFO”,湖北省总会计师协会副会长。曾任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。2020年5月至今任湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谭丽丽 | 69 | 女 | 本科 | 2007.08.03 | 2010.12.11 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-4-2:第三届连任,谭丽丽,女,49岁,大学学历,高级会计师,高级工程师,中国注册造价工程师。谭女士1975年加入武钢,历任武钢冷轧厂财务科长、财务部会计科科长、能源总厂财务处处长、合同预算处处长等多个职务。谭女士在财务管理方面积累了19年经验,现任武钢审计部部长。谭女士是本公司第二届监事会监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王一淮 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2018.12.10 | 2019.11.01 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王一淮:男,1973年出生,中共党员,硕士,正高职高级会计师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、长江证券股份有限公司监事候选人;曾任龙滩水电站七局八局葛洲坝联营体总会计师,中国葛洲坝集团公司财务与产权管理部(财务部)副部长,中国葛洲坝集团股份有限公司财务部副主任,葛洲坝水泥公司总会计师,中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师、资金结算中心主任、证券部(董事会秘书室)主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
梅咏明 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2007.08.03 | 2018.11.26 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
梅咏明先生:1964年出生,中共党员,硕士。现任长江证券股份有限公司职工监事、纪委副书记、党群工作部总经理;兼任长江成长资本投资有限公司监事、长江证券承销保荐有限公司董事;曾任湖北高级人民法院民事审判庭书记员,助理审判员,审判员;湖北高级人民法院民事审判第一庭副庭长;长江证券有限责任公司资产保全部总经理,法律事务与合规管理部主管;长欣投资发展有限责任公司董事长、总经理;长江证券股份有限公司法律事务与合规管理部总经理。
|