姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王荣凯 | 56 | 男 | 本科 | 2020.08.14 | 2021.09.08 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王荣凯:男,1968年12月出生,大学工学学士,有色冶金高级工程师,现任攀钢集团钒钛资源股份有限公司副总工程师,攀钢集团重庆钛业有限公司执行董事、总经理,重庆江之阳环保工程有限公司执行董事、总经理、财务负责人。历任攀钢集团钛业有限责任公司氯化法钛白项目部副部长、氯化钛白筹备处党总支书记兼副处长、攀钢集团钛业有限责任公司海绵钛厂厂长、攀钢集团钛业有限责任公司贸易公司副经理、攀枝花东方钛业有限公司党委书记、董事、总经理、攀枝花东方钛业有限公司党总支书记、董事、总经理等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈昭启 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2008.10.07 | 2009.11.17 | 总会计师 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈昭启,1973年12月出生,在职硕士研究生,注册会计师,现任攀枝花新钢钒股份有限公司总会计师(试用)。陈先生1995年8月参加工作,历任贵州宏福实业开发总公司总经理秘书、贵州宏福包装制品厂厂长助理、联想集团有限公司经营管理部财务主管、北京中石科技有限公司(联想下属公司)财务总监、科迪食品集团有限公司财务总监、中国盐业总公司吉兰泰盐化集团有限公司总会计师等职。陈先生在财务管理和企业管理方面具有较丰富的专业知识和管理经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张景凡 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2013.07.12 | 2015.06.03 | 财务负责人、董秘、董秘(代)、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张景凡:男,1966年1月出生,研究生,教授级高级会计师,全国会计领军人才,现任攀钢集团有限公司党委常委、副总经理、总会计师,本公司董事。历任鞍钢股份有限公司总会计师、董事、董事会秘书,鞍钢集团资本控股有限公司董事,鞍钢国贸公司外部董事,攀钢集团有限公司总经理助理,本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
薛培华 | 76 | 男 | -- | 2004.05.14 | 2007.09.28 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-05-14连任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曾显斌 | 57 | 男 | 博士研究生 | 2015.06.03 | 2018.08.09 | 财务负责人、董秘、董秘、董事、副总经理、监事、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
曾显斌先生:1967年2月出生,管理学博士,高级会计师,现任本公司副总经理(财务负责人)、董事会秘书,鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司董事,鞍钢集团香港控股有限公司董事。曾任本公司监事、财务部副部长,攀钢(集团)公司会计处处长,攀枝花钢铁有限责任公司副总会计师兼攀钢(集团)公司财务部部长,鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司经理等职。
|