姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙录 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2013.07.31 | 2016.08.09 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孙录:男,满族。1976年9月出生,硕士,微软认证系统工程师。曾任北京康普在线科技有限公司代理首席执行官。现任公司副总经理,远东买卖宝网络科技有限公司电缆网总经理、电缆买卖宝总经理,无锡市电子商务协会副理事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张新林 | 50 | 男 | 本科 | 2014.10.28 | 2017.01.25 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张新林:男,汉族。1974年11月出生,中共党员,本科,高级工程师。曾任国网北京经济技术研究院徐州中心设总,全国电力架空线路标准化技术委员会线路运行分委会委员。现任公司副总经理兼系统集成部首席执行官,上海艾能电力工程有限公司董事,中国节能协会节能服务产业委员会常务委员,无锡新能源商会副理事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
裘国华 | 69 | 男 | 硕士研究生 | 2006.04.23 | 2009.05.26 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
裘国华:男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学国际金融专业,获硕士学位。1978年至1985年,就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师;1985年至1992年,就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员;1992年至1994年,就职于无锡市利民瓷厂任副厂长(党委级);1994年至1996年,就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员;1995年至1997年,就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表;1996年至1999年,挂职于国家经贸委企业司;1999年至2000年,就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理;2001年至2002年,就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理;2002年至2005年,就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁;2005年至2008年,就职于三普药业股份有限公司任副总裁;2011年至2014年,就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁;2015年至2016年,就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁;2015年5月至2019年9月,任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长;2017年8月至今,任公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
许国强 | 64 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.01 | 2007.01.10 | 副总经理、副总经理、监事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
许国强:男,汉族。1960年2月出生,大专。现任三普药业有限公司常务高级副总经理,青海省医药有限责任公司总经理,青海省民营企业家协会副会长,青海省药学会副理事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
袁惠民 | -- | 男 | -- | 2001.05.19 | 2003.01.02 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||