姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王海峻 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2019.04.29 | 2021.02.10 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王海峻:男,1974年出生,研究生学历,历任普洛斯投资管理(中国)有限公司环普产业项目管理总监、环普产业天津总经理、招商中心副总裁,远洋集团写字楼事业部副总经理兼物流总经理。现任公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张嘉玲 | 69 | 女 | 本科 | 2013.01.09 | 2014.03.21 | 财务总监 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张嘉玲:女,1955年出生,本科学历,高级会计师。曾任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼财务部经理、财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐海涛 | 54 | 男 | 本科 | 2010.04.15 | 2013.01.09 | 财务总监、董秘、董事、副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐海涛:男,毕业于北京大学法律系,曾任福建东百集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监,福建东百物业管理有限公司董事长。现任福建东百集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋克均 | 59 | 男 | 本科 | 2014.03.21 | 2020.05.06 | 财务总监、董秘(代)、董事、副总裁 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
宋克均:男,本科学历,审计师。历任福建中福实业股份有限公司(原福建昌源投资股份有限公司)财务总监、代理董秘;福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理;福建东百集团股份有限公司董事、审计总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔正旭 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2005.06.28 | 2010.04.15 | 财务总监、董事、副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
崔正旭:男,本科学历,工商管理硕士学位,曾任福建东百集团股份有限公司董事、财务总监、副总裁。现任福建东百集团股份有限公司董事、副总裁。
|