姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
温翎 | 59 | 女 | 硕士研究生 | 2018.12.13 | 2020.04.29 | 财务总监、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
温翎:女,1965年出生,中国国籍,毕业于西南财经大学财政系,研究生学历,并拥有二十多年的财务管理、资本运营管理经验。温女士曾任招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、妈湾项目公司财务经理以及招商局港口控股有限公司((00144.HK),一间于香港联交所主板上市的公司)财务部副总经理、财务部资深副总经理、资本运营部总经理。现任招商局港口控股有限公司财务总监、招商局港口集团股份有限公司((001872.SZ),一间于深圳证券交易所主板上市的公司)财务总监、上海国际港务(集团)股份有限公司((600018.SH),一间于上海证券交易所主板上市的公司)监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚胜兰 | 58 | 女 | 硕士研究生 | 2017.09.11 | 2018.12.08 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姚胜兰女士:1966年12月出生,获湖北大学会计专业学士学位,上海海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。历任武汉水运工程学院财务部会计,中集集装箱公司财务部成本会计,蛇口集装箱码头有限公司财务部副经理,招商局国际有限公司财务部高级经理,蛇口集装箱码头有限公司财务总监、副总经理兼财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张建国 | 60 | 男 | 本科 | 2005.05.17 | 2012.12.31 | 财务总监、董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张建国:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任河北省税务局税政二处副主任科员、深圳赤湾港航股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。现任中国南山开发(集团)股份有限公司副总经理兼财务总监、宝湾产城发展(深圳)有限公司董事长、合肥宝湾国际物流中心有限公司董事长、深圳市赤湾东方供应链管理有限公司董事长、重庆市赤湾供应链管理有限公司董事长、中开财务有限公司副董事长及本公司副董事长等。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆永新 | 55 | 男 | 本科 | 2020.04.29 | 2021.05.17 | 财务总监(代) | -- | |
个人简介
|
||||||||
陆永新:男,出生于1969年12月,毕业于大连理工大学,获科技英语学士学位,后毕业于澳大利亚科廷技术大学,获项目管理硕士学位。现任本公司副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理。历任振华工程有限公司总经理助理,中国港湾建设(集团)有限公司(北京)总办副主任,招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理等职务,亦曾派驻法国Terminal Link公司担任CFO兼高级副总裁。2018年12月至今担任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
步丹 | 47 | 女 | 硕士研究生 | 2011.12.31 | 2015.05.19 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
步丹女士:1977年11月出生,获辽宁工程技术大学会计学学士学位及企业管理硕士学位。2003年9月至2008年8月任本公司证券事务代表。2008年9月至2011年10月,任德勤华永会计师事务所企业风险管理经理。2012年1月至今担任本公司董事会秘书。
|