姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张睿 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2018.02.22 | 2018.02.26 | 董秘(代)、总经理(代)、总经理(代) | -- | |
个人简介
|
||||||||
张睿先生:中国国籍,1965年10月出生,研究生学历。曾先后在云南省少数民族语言文字工作指导委员会调研科、宣教科任研究实习员、《云南民族语文》杂志编辑、云南省民委办公室任办公室秘书科副科、办公室副主任、在云南省金平苗族瑶族傣族自治县任县委副书记、自治县人民政府代理县长、自治县人民政府县长(其间在福建省厦门市开元区人民政府任副区长(挂职)、在中央党校马克思主义哲学专业在职研究生班学习、云南省委党校第十四期中青一班学习(一年制))、云南省粮食局任党组成员、副局长(其间:在清华大学公共管理学院攻读公共管理硕士学位、赴美国哈佛大学肯尼迪政府学院和锡拉丘兹大学马克斯维尔学院学习、在国防大学国防动员班(第七十三期)学习、在中央党校中青二班学习(一年制)、在云南省委党校第三十期厅级领导干部进修班学习)、云南世博旅游控股集团有限公司先后任党委书记、副董事长(其间:任云南省海峡两岸交流促进会第四届理事会理事)。现任云南世博旅游控股集团有限公司董事长、党委书记、云南旅游股份有限公司第六届董事会董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨松 | 55 | 男 | 本科 | 2010.08.09 | 2015.04.23 | 总工程师 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
杨松先生:中国国籍,1969年1月出生,大学本科学历,建筑工程师。曾先后在文山州广南县城建局工作,建筑设计师;云南旅游集团有限公司工作(其间,2003年8月—2005年12月,在中央党校函授学院经济管理专业本科学习);云南旅游产业集团有限公司工作;云南世博旅游集团腾越翡翠城有限公司工作,任副总经理;云南旅游股份有限公司工作,任总工程师。现任云南旅游股份有限公司总工程师。
|