姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李向宏 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2005.09.01 | 2008.10.13 | 监事、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李向宏,男,出生于1970年11月,中专学历。历任云南省盐业总公司昆明盐矿财务科副科长。现任本公司昆明盐矿财务科科长,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘苗夫 | 58 | 男 | 本科 | 2005.09.01 | 2008.10.13 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘苗夫:男,1966年7月出生,中共党员,本科学历,高级经济师;历任中国盐业总公司价格处处长助理、副处长和处长兼企业发展部副主任,中国盐业总公司副总经济师、资产运营部主任兼价格处处长,中国盐业总公司资产运营部部长;现任中国盐业总公司总经理助理兼战略发展部部长、内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘文娴 | 62 | 女 | 本科 | 2005.09.01 | 2006.08.08 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘文娴,女,中国国籍,无国外永久居留权,出生于1962年1月,学士。历任云南省计划委员会办公室秘书、云南省开发投资有限公司办公室秘书、副主任。现任云南省开发投资有限公司人事部副经理,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张家平 | 51 | 男 | 大专及其他 | 2005.09.01 | 2007.04.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张家平,男,中国国籍,无国外永久居留权,出生于1973年4月,大专学历,注册会计师。曾在云天化集团财务处从事会计工作,云天化集团公司资产财务部从事财务业务主管工作,现任云天化集团监察审计部副部长,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨素华 | 67 | 女 | 大专及其他 | 2000.05.11 | 2004.07.28 | 监事 | 经济师 | |
个人简介
|
||||||||