姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李俊 | 52 | 男 | 本科 | 2017.10.19 | 2020.12.08 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李俊:男,汉族,1972年7月出生,大学本科学历,中共党员。曾任西山德威矿业管理有限公司党委委员、总会计师,西山煤电(集团)有限责任公司审计处处长,山西西山煤电股份有限公司审计部部长。现任山西焦煤集团有限责任公司审计中心主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔新华 | 80 | 男 | 大专及其他 | 2000.07.04 | 2002.04.01 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
任钟煌 | 80 | 男 | 本科 | 2000.07.04 | 2002.04.10 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜贵良 | 71 | 男 | -- | 2002.04.10 | 2005.03.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李小彦 | 63 | 男 | -- | 2002.04.10 | 2005.03.28 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||