姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
骆鹏飞 | 52 | 男 | 本科 | 2015.12.28 | 2016.12.12 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
骆鹏飞先生:1972年9月出生,籍贯湖北崇阳,中共党员,汉族人,高级会计师;1993年毕业于中南财经大学审计专业,同年进入湖北日报传媒集团工作;2007年11月任集团计划财务部副主任;2009年4月任三峡分社党委委员、副社长、财务总监;2012年4月任计财部副主任兼湖北楚天小额贷款股份有限公司董事、财务总监;2015年7月任湖北楚天传媒投资有限公司总经理,兼任三峡农商行董事、湖北楚天金阳有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘建波 | 68 | 男 | 本科 | 2007.08.03 | 2011.10.20 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘建波先生:1956年出生,中共党员,大学学历,高级会计师。现任中国葛洲坝集团股份有限公司副总会计师兼财务部主任。曾任葛洲坝集团公司财务部副部长,葛洲坝集团公司副总会计师兼财务部部长,葛洲坝股份有限公司副总经理、总会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何立峰 | 77 | 男 | 大专及其他 | 1999.12.31 | 2006.06.06 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-09-04:第三届连任,何立峰,男,1947年2月生,大专文化,1986年毕业于抚顺石油学院工业管理专业,工程师,1967年参加工作,历任石家庄炼油厂车间副主任、支部书记、厂长助理。现任石家庄炼油厂党委副书记兼工会主席、石家庄炼油化工股份有限公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邢春兰 | 57 | 女 | 本科 | 2003.09.04 | 2007.08.03 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
邢春兰,女,1967年3月生,中央党校函授本科,经济师;1989.7毕业于抚顺石油学院工业管理专业,历任石家庄炼油厂一联合车间操作工、基建处预算员、审计处干部,现任石家庄炼油化工股份有限公司审计部副处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
栗正光 | 67 | 男 | -- | 1999.12.31 | 2003.09.04 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||