姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
段彬 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2005.06.24 | 2013.09.09 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
段彬先生:中共党员。(一)教育背景:研究生学历,热能工程、工程项目管理、工商管理。(二)工作简历历任开发区总公司四号热源厂工程筹建部技术员,开发区热电公司热源二厂工程师、化水工段段长、厂长助理,开发区热电公司经理办公室副主任,开发区热电公司投资部部长,开发区热电公司副经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理,国华能源发展(天津)有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王永中 | -- | 男 | -- | 2001.12.12 | 2002.06.25 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周三元 | 74 | 男 | -- | 2000.06.23 | 2002.06.25 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田铁梁 | -- | 男 | -- | 2000.09.19 | 2002.09.13 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张忠东 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2005.06.24 | 2006.04.03 | 财务总监 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张忠东先生硕士研究生学历。历任西安航空发动机公司工艺员/技术员、天津开发区管委会政研室研究员、天津开发区热电公司计财部副部长、北京新生代资产管理公司高级经理、天津开发区总公司办公室主任助理、天津市委商务工委研究室副主任、泰达投资控股有限公司监事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。
|