姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕树杯 | 72 | 男 | 本科 | 1999.12.31 | 2002.08.27 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
焦景民 | 72 | 男 | 本科 | 2004.05.14 | 2008.03.10 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-05-14连任,焦景民先生,52岁,本科学历,本公司副总经理。焦先生1969年进入攀钢(集团)公司,历任本公司热轧板厂自动化室主任、副总工程师、总工程师、常务副厂长兼总工程师、厂长。焦先生在自动化控制、热轧生产工艺及企业管理方面积累了较为丰富的经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙建坤 | -- | 男 | -- | 2002.08.29 | 2003.02.25 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
苏钢 | 64 | 男 | -- | 2001.05.29 | 2004.01.12 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘宇 | 65 | 男 | 硕士研究生 | 2011.07.21 | 2013.07.12 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-7-28:第三届连任,刘宇:男,1959年9月生,研究生学历,高级工程师。1982年8月参加工作,历任大连钢厂特钢研究所高工钢室主任,大连钢厂精密合金研究所所长,大连钢厂副厂长、总工程师,大连钢铁集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理、总工程师,辽宁特殊钢集团有限责任公司总工程师。现任本公司董事,辽宁特殊钢集团有限责任公司总工程师。
|