姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
顾宁 | 46 | 男 | 本科 | 2018.09.03 | 2019.04.29 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
顾宁:男,1978年2月生,会计专业,本科学历。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司直接投资部部门经理。曾任鞍山证券公司天津营业厅交易部经理助理,天津康利德医疗器械有限公司经理,新华保险天津分公司培训讲师,华盛金成(天津)投资管理公司风控总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王峥 | 43 | 男 | 硕士研究生 | 2019.05.20 | 2020.02.10 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王峥:男,1981年1月生,商学会计学专业,硕士学历。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司审计经理。曾任LSG Resources Pty Ltd总经理助理、德勤华永会计师事务所天津分所高级审计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张海生 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2014.02.08 | 2016.10.07 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张海生:男,1976年12月出生,水利水电建筑工程专业,本科学历(硕士学位)。现任天津水元投资有限公司总经理。曾任天津市节约用水事务管理中心人事科科长、水政科科长,天津市滨海水业集团有限公司办公室主任、人力资源总监,天津市多源供水管理有限公司副总经理,天津龙达水务有限公司总经理,渤海水业股份有限公司办公室主任,天津七色阳光生态科技有限公司执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
倪高平 | 63 | 男 | 本科 | 2004.09.16 | 2014.02.08 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
倪高平:大学学历。曾服役于陆军某部,团职、中校;2002年1月至2004年8月任四环生物产业集团有限公司办公室主任;2004年8月至今任本公司办公室主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李瑾 | 50 | 女 | 博士研究生 | 2015.12.25 | 2018.02.01 | 总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李瑾:女,1974年10月生,管理科学与工程专业,博士学历。现任渤海水业股份有限公司总经理。曾任天津市金滦酒店总经理,天津市滨海供水管理有限公司企划部部长,天津滨海旅游区旅游业发展有限公司总经理助理,天津七色阳光生态科技有限公司董事,天津水元投资有限公司董事长。
|