姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李树春 | 61 | 男 | 本科 | 2015.12.30 | 2016.06.30 | 总工程师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李树春:男,1963年10月出生,中共党员,本科学历,教授、研究员级高级工程师。1984年7月参加工作,历任大连化工研究设计院院长助理兼制碱研究所所长、大化集团有限责任公司副总工程师、大化集团研究院院长、大化集团精细化工项目筹备处处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汪德春 | 55 | 男 | 本科 | 2016.06.30 | 2020.01.13 | 总工程师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
汪德春:男,1969年3月出生,中共党员,本科学历,教授、研究员级高级工程师。1992年7月参加工作,历任公司石灰车间工艺员、重碱车间工艺员、工艺组长、公司技术部副部长、技术部部长兼副总工程师,大化集团有限责任公司技术发展部副部长兼技术中心规划发展室副主任,大化集团技术总监(二级)。2016年6月任本公司总工程师。
|